江苏省委书记梁保华同志由罗志军任江苏省委书记
罗志军同志任江苏省委书记;梁保华同志不再担任江苏省委书记、常委、委员职务。
李鸿忠同
罗志军同志任江苏省委书记;梁保华同志不再担任江苏省委书记、常委、委员职务。
李鸿忠同志任湖北省委书记;罗清泉同志不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。
罗志军简历
男,汉族,1951年11月生,辽宁凌源人,1969年4月入党,1968年2月参加工作,在职研究生学历,硕士学位。
1968.02 海军北海舰队战士、文书、技师;
1978.09 北京医用射线机厂团委书记;
1980.12 中国青年报社干部,发行处副处长,报社副秘书长,秘书长;
1990.07 中日青年交流中心管委会委员、副总经理;
1993.02 共青团中央常委、实业发展部部长,团中央常委、实业发展部部长、中国青年实业发展总公司董事长(其间:1994.01-1995.09中国政法大学政治学与行政管理系政治学专业在职硕士研究生学习);
1995.09 南京市副市长,市委常委、副市长;
2001.09 南京市委副书记、副市长;
2001.10 南京市委副书记、代市长;
2002.01 南京市委副书记、市长;
2003年4月任江苏省委常委、南京市委书记。
2008年1月任江苏省委副书记,江苏省副省长,代理省长。1月31日,在江苏省第十一届人民代表大会第一次会议上当选为江苏省人民政府省长。
中共第十七届中央候补委员。
李鸿忠简历
男,汉族,1956年8月生,山东昌乐人。1976年12月加入中国共产党,1975年8月参加工作,吉林大学历史学专业毕业,大学学历,学士,经济师。
1975年8月-1978年2月,辽宁省沈阳郊区插队,曾任大队民兵连长、治保主任、团总支书记、革委会副主任;
1978年2月-1982年2月,吉林大学历史系历史学专业学生;
1982年2月-1984年8月,辽宁省沈阳市人民政府办公厅秘书处干部;
1984年8月-1985年4月,辽宁省沈阳市人民政府办公厅公文处理组副组长;
1985年4月-1985年6月,中共辽宁省委办公厅秘书;
1985年6月-1987年9月,电子工业部办公厅秘书(1986年7月明确为副处级);
1987年9月-1988年11月,电子工业部党组办公室副主任、秘书(正处级);
1988年11月-1995年12月,广东省惠州市人民政府副市长、党组成员(挂职,1991年10月,电子工业部定为副厅级);
1995年12月-1996年4月,中共广东省惠州市委副书记、市人民政府代市长、党组书记;
1996年4月-2000年3月,中共广东省惠州市委副书记、市人民政府市长、党组书记(其间,1996年9月-1997年7月,在中央党校中青班学习);
2000年3月-2001年2月,中共广东省惠州市委书记;
2001年2月-2002年5月,广东省人民政府副省长、党组成员;
2002年5月-2003年1月,中共广东省委常委,省人民政府副省长、党组成员;
2003年1月-2003年6月,中共广东省委常委,省人民政府常务副省长、党组副书记;
2003年6月-2004年2月,中共广东省委常委、深圳市委副书记,市人民政府代市长、党组书记;
2004年2月-2005年2月,中共广东省委常委、深圳市委副书记,市人民政府市长、党组书记;
2005年2月―2005年6月,中共广东省委常委、深圳市委书记,市人民政府市长、党组书记;
2005年6月后,任中共广东省委常委、深圳市委书记、市人大常委会主任;
2007年12月,湖北省人民政府副省长,代理湖北省人民政府省长职务。
2008年1月当选为湖北省省长。
十六届中央候补委员,十七届中央候补委员,十届全国人大代表。
(资料据人民网)
http://www.cnstock.com/index/gdbb/201012/1029491.htm
128.8万元
14小时前125万元
1小时前128万元
37分钟前268万元
3小时前175万元
7分钟前